रविवार, 7 नवंबर 2010

एक मजेदार तरीका

अगर किसी आयत की लम्बाई और चौड़ाई मिश्रित इकाई मे दी गयी है जैसे फुट और इंच मे ऐसी स्थिति मे यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें एक इकाई मे ही परिवर्तित करना पड़ता है .

उदाहरण :- एक आयत कि लम्बाई 9 फुट और 11 इंच है और चौड़ाई 8 फुट 9 इंच है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा . अब आप को लम्बाई और चौड़ाई को इंच मे परिवर्तित करना होगा फिर खेत्रफल निकालना पड़ेगा .

इसको अगर निम्न तरीके से किया जाए तो बिना परवर्तन के काम चल जायगा .

Step 1 दोनों का गुना करे 9 11
x 8 9
----------------------------------
9x8 | ( 11x8 + 9x9) | 11x 9
----------------------------------
72 s.ft. 169 ft. in. 99 s.in

Step 2 ----------------------------------
72 169/12 99

or 72s.ft. 14 s.ft. + 1 ft 99 sq.in
or 72+14=86 s.ft. 99+1x12=111 sq.in.

यही उत्तर हुआ Area of the rectangle is 86 Sq. Feet and 111 Sq. In.



क्योंकि तीसरी figure 144 से कम है इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे.

5 टिप्पणियाँ:

सुशील दीक्षित ने कहा…

जिस तरह मैंने टाइप किया था उससे थोडा अलग दिख रहा है फिर भी अगर समझ मे नहीं आएगा तो इसके लिए एक image upload करूँगा

super-bazar ने कहा…

नमस्‍कार जी

आपका प्रयास सराहनीय है मेरी पुत्री 5 वीं कक्षा में दिलाये जाने वाले नवोदय विदयालय के प्रवेश परिक्षा में शामिल होने जा रही है उसके लिए ही बडे दिनों से इस प्रकार के ब्‍लाग की तलाश में था बहुत खोज के उपरांत आपका ब्‍लाग मिला देखकर तबियत खुश हो गई यदि संभव हो तो उसकी तैयारी के लिए ब्‍लाग पर कोई व्‍यवस्‍था दे दिजिए या कोई और ब्‍लाग जानते है तो उसका पता दे दिजिए

Arvind Mohan ने कहा…

nice blog...intelligent posts
myself in IT-BHU
loves your mathematical skills and methods
inviting you to have a view of my blog when free.. http://www.arvrocks.blogspot.com .. do leave me some comment / guide if can.. if interested can follow my blog...

Rover ने कहा…

1. जिन संख्याओं का वर्ग निकाला गया था उसमे दहाई काअंक समान था
2. और ईकाई का अंक 5 था यानि की इकाई के अंको का योग 10 था ।
यह दोनों कन्डीशन जहाँ भी लागू होगी वहां पर यह विधि काम करेगी जैसे 37 क्ष 33 या 56 x 54
इसमे वही करना है जो पिछली विधि में किया था
1. दाहिने के अंको का गुणा करके दाहिने रख दे जैसे 37 x 33 में 21 दाहिने रख दे
2. बाए तरफ़ के अंक में एक बढाकर उसमे 1 जोड़कर गुणा कर दे जैसे इसमे 3 x 4=12
बस उत्तर हो गया 37x33 = 1221
या 56x 54 = 3024
ye galt trika h.
aap 15x17 or 21x23 ko srl krke dekhe.

Rahul Panwar ने कहा…

x 3 का मान क्या होगा

एक टिप्पणी भेजें