गुरुवार, 29 जनवरी 2009

सरल गुणा की विधि ---------

पिछली पोस्ट से आगे

पिछली पोस्ट में ऐसे अंको को गुणा करने की विधि पर चर्चा कि थी अब उसी से थोड़ा आगे
पिछली पोस्ट में आप ध्यान दे तो वर्ग करने के विधि बतायी गई थी उसमे दो बातें सामान थी
1. जिन संख्याओं का वर्ग निकाला गया था उसमे दहाई का अंक समान था
2. और ईकाई का अंक 5 था यानि की इकाई के अंको का योग 10 था ।
यह दोनों कन्डीशन जहाँ भी लागू होगी वहां पर यह विधि काम करेगी जैसे 37 क्ष 33 या 56 x 54
इसमे वही करना है जो पिछली विधि में किया था
1. दाहिने के अंको का गुणा करके दाहिने रख दे जैसे 37 x 33 में 21 दाहिने रख दे
2. बाए तरफ़ के अंक में एक बढाकर उसमे 1 जोड़कर गुणा कर दे जैसे इसमे 3 x 4=12

बस उत्तर हो गया 37x33 = 1221
या 56x 54 = 3024
सुशील दीक्षित

10 टिप्पणियाँ:

AKSHAT VICHAR ने कहा…

Thank you sir

संगीता पुरी ने कहा…

पहले वाले गुणे की जानकारी बहुतों को होगी , पर आज वाले गुणे की जानकारी शाय‍द ही किसी को हो......बहुत अच्‍छा है यह।

Suman ने कहा…

nice

anusoni ने कहा…

thanks sir log jankar bhi ye jankari dusro ko nhi dete or aap apna time nikalkar sabhi ke liye uplabd kara rhe he aap ko bahu bhut dhanywad

sproutsk ने कहा…

aisa bhi blog hota hai nahi malum tha sir jee,, likhte rahiye,, adbhut kalpana hai,, plz mera bhi blog padhen--- sproutsk.blogspot.com

मोहम्मद कासिम ने कहा…

no new post

please remove black screen increase font size

Deepak Shukla ने कहा…

Hi..

Bhai Wah...main to kavitaon main hi uljha hua tha aur meri nazar aapke blog par pad gayi...aaj se main aapke blog ka follower hua...

Bahut hi umda aur gyanvardhak jaankari hai aapke blog main...Vidyarthi nisandeh labhanvit honge..

Aap es pryas ke liye nisandeh prashansa ke patr hain...

Deepak..

महाशक्ति ने कहा…

बेहतरीन ब्‍लाग, अच्‍छा लगा जानकारी भी मिली

Jeetendra sharma ने कहा…

sushil ji that is very good for children so i have and question that is showing wrong answer according to your method please rectify : 45*75= 3375 but yours method 3225 may be i am wrong?

ramautar kushwaha ने कहा…

Best method .

एक टिप्पणी भेजें